RIBAS CARDONA JOSE
Informe ejecutivo de RIBAS CARDONA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RIBAS CARDONA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVE BEACH IBIZA SL | Socio Unico | 07/03/2022 | |
VIVE BEACH IBIZA SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
DISCOBOSSA SL | Administrador Unico | 19/11/2020 | |
SASCH SL | Administrador Unico | 13/10/2020 | |
OBTIVUE SL | Administrador Unico | 13/10/2020 | |
ELEVEN ISLAND SL | Apoderado | 30/04/2018 | |
GERTOR SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2014 | |
FIFTY SL | Administrador Unico | 21/02/2013 | |
ENJOY WATERSPORTS SL | Socio Unico | 07/07/2009 | |
ENJOY WATERSPORTS SL | Administrador Unico | 07/07/2009 |
VINCULACIONES DE RIBAS CARDONA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS CARDONA JOSE
Empresa: VIVE BEACH IBIZA SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379, L 377, F 161, S 8, H IB 18766, I/A 1 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-07
Empresa: VIVE BEACH IBIZA SL
Socio Único
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379, L 377, F 161, S 8, H IB 18766, I/A 1 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-07
Empresa: DISCOBOSSA SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45, L 45, F 189, S 8, H IB 2235, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: DISCOBOSSA SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45, L 45, F 189, S 8, H IB 2235, I/A NM (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: OBTIVUE SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19, L 19, F 139, S 8, H IB 884, I/A 3 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-07
Empresa: SASCH SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43, L 43, F 139, S 8, H IB 2111, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-07
Empresa: ELEVEN ISLAND SL
Apoderado
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332, L 330, F 16, S 8, H IB 15397, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-07
Empresa: EIVIFUN GAMES SL
Administrador Unico
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 197, S 8, H IB 5118, I/A 2 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: GERTOR SL
Administrador Mancomunado
- Ashton Roberts Juana
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10, L 10, F 120, S 8, H IB 450, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-07
Empresa: GERTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ribas Cardona Jose
- Torres Rosello Juan
Consejero
- Ashton Roberts Juana
- Ribas Cardona Jose
- Torres Rosello Juan
Presidente
Secretario
- Ribas Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10, L 10, F 120, S 8, H IB 450, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-07
VER MAS ACTOS
Información de RIBAS CARDONA JOSE
Mostramos los datos de RIBAS CARDONA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS CARDONA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos