RIBAS CABALLIN PEDRO
Informe ejecutivo de RIBAS CABALLIN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBAS CABALLIN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGIHEGOA SL | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
GARBI EOL SL | Consejero | 17/08/2018 | |
PROMOTORA DEL REC DELS QUATRE POBLES SA | Consejero | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE RIBAS CABALLIN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS CABALLIN PEDRO
Empresa: ARGIHEGOA SL
Administrador Solidario
- Caballin Fernandez Maria Rosa Matilde
- Ribas Caballin Borja
- Ribas Caballin Ignacio
- Ribas Caballin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47717 , F 193, S 8, H B 560376, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 181, S 8, H L 10031, I/A 44 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-25
Empresa: QAD EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ribas Caballin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 125, S 8, H B 132965, I/A 42 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: QAD EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ribas Caballin Pedro
- Stephan John Andrew Gardner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 125, S 8, H B 132965, I/A 40 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Empresa: QAD EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ribas Caballin Pedro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 125, S 8, H B 132965, I/A 40 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 161, S 8, H L 10031, I/A 32 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-25
Empresa: GARBI EOL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45639 , F 213, S 8, H B 494251, I/A 2 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Empresa: QAD EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ribas Caballin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 124, S 8, H B 132965, I/A 38 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Consejero
- Ribas Caballin Pedro
- Saiz Rastrilla Esther Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 96, S 8, H L 10031, I/A 24 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-25
Información de RIBAS CABALLIN PEDRO
Mostramos los datos de RIBAS CABALLIN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS CABALLIN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos