RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
Informe ejecutivo de RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSESSORIA TODA SL | Apoderado Solidario | 04/08/2016 | |
CALDESTRAC ASSESSORS SL | Administrador Unico | 16/11/2015 |
VINCULACIONES DE RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
Empresa: MARESMUNT ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Ribalda Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31864 , F 83, S 8, H B 199078, I/A 9 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: ASSESSORIA TODA SL
Apoderado Solidario
- Ribalda Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 38, S 8, H B 156176, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Empresa: CALDESTRAC ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Ribalda Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30614 , F 156, S 8, H B 176171, I/A 8 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Empresa: MARESME VIDEO SL
Administrador Unico
- Ribalda Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31864 , F 82, S 8, H B 199078, I/A 8 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Información de RIBALDA MUÑOZ CRISTINA
Mostramos los datos de RIBALDA MUÑOZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBALDA MUÑOZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos