RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
Informe ejecutivo de RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLASHMAPS GEOSPATIAL SL | Socio Unico | 06/06/2023 | |
APROVECHAMIENTOS RESIDUALES SA | Administrador Solidario | 03/01/2019 | |
THE FLYBOARD NETWORK SL | Administrador Solidario | 24/02/2014 | |
ZED PRODUCCIONES SA | Apoderado | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
Empresa: FLASHMAPS GEOSPATIAL SL
Socio Único
- Ribalaygua Batalla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 118, S 8, H S 14257, I/A 3 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-39
Empresa: APROVECHAMIENTOS RESIDUALES SA
Administrador Solidario
- Ribalaygua Batalla Antonio
- Ribalaygua Batalla Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 116, S 8, H S 8690, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-39
Empresa: APROVECHAMIENTOS RESIDUALES SA
Administrador Solidario
- Ribalaygua Batalla Antonio
- Ribalaygua Batalla Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 116, S 8, H S 8690, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-39
Empresa: CANTABRIA ASSET MANAGERS SL
Consejero
- Matji De Arroquia Maria Del Pilar
- Ribalaygua Batalla Antonio
- Toyos Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26869 , F 108, S 8, H M 484223, I/A 5 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: THE FLYBOARD NETWORK SL
Administrador Solidario
- Arrizabalaga Lizundia Alayn
- Ribalaygua Batalla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 101, S 8, H S 28757, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-39
Empresa: APROVECHAMIENTOS RESIDUALES SA
Administrador Solidario
- Ribalaygua Batalla Antonio
- Ribalaygua Batalla Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 116, S 8, H S 8690, I/A 5 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-39
Empresa: GEOFACTORY TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Aguado Delicado Oscar Luis
- Arteaga Garcia Daniel
- Baena Garcia Antonio Jesus
- Cebrian Garcia Ballesteros Gonzalo Maria
- Conforti Diego
- Flores Ayala Nora Nelly
- Gamazo De Roux Gabriel Jose
- Iriarte Ruiz Maria Graciela
- Lopez De Aragon Lopez Veronica
- Martin Pollastri Luciano
- Martin Velasco Ignacio
- Mora Vega Juan Francisco
- Ribalaygua Batalla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19346 , F 103, S 8, H M 339111, I/A 10 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Empresa: CANTABRIA ASSET MANAGERS SL
Consejero
- Matji De Arroquia Maria Del Pilar
- Ribalaygua Batalla Antonio
- Toyos Perez Roberto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26869 , F 103, S 8, H M 484223, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO
Mostramos los datos de RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBALAYGUA BATALLA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos