RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
Informe ejecutivo de RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMATEC PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 31/05/2023 | |
EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL | Apoderado | 26/11/2019 | |
EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL | Apoderado | 23/04/2019 |
VINCULACIONES DE RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
Empresa: SMATEC PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Javier
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 110, S 8, H M 795028, I/A 1 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL
Apoderado
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37548 , F 6, S 8, H M 669301, I/A 6 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL
Apoderado
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37548 , F 5, S 8, H M 669301, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Javier
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37548 , F 5, S 8, H M 669301, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: EUROSOL PROTECTOR SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Javier
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37548 , F 1, S 8, H M 669301, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: DECO SCREEN SL
Administrador Unico
- Riaza Sanchez Ferragut Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21852 , F 10, S 8, H M 389397, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Información de RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS
Mostramos los datos de RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAZA SANCHEZ FERRAGUT JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos