RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEAVER EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
NEXT CUISINE SL | Administrador Unico | 04/02/2021 | |
NEXT CUISINE SL | Apoderado | 08/11/2019 | |
COOKING AWAY SL | Administrador Unico | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
Empresa: CLEAVER EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 138, S 8, H IM 6945, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-07
Empresa: CLEAVER EXPERIENCE SL
Administrador Solidario
- Miguel Andres Jimenez Robertson
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 138, S 8, H IM 6945, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-07
Empresa: NEXT CUISINE SL
Administrador Unico
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30720 , F 103, S 8, H M 552816, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: NEXT CUISINE SL
Apoderado
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30720 , F 101, S 8, H M 552816, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: CLEAVER EXPERIENCE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Robertson Miguel Andres
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 135, S 8, H IM 6945, I/A 1 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-07
Empresa: MONZA RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
- Riaño Bueno Francisco Javier
Consejero
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35338 , F 130, S 8, H M 635271, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: MORGANA GESTION SL
Apoderado
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33894 , F 222, S 8, H M 609946, I/A 9 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: GRUPO HOSTELERO SERVER SL
Administrador Unico
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32796 , F 33, S 8, H M 590318, I/A 4 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: GRUPO CHESTE RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Espinosa Camacho Miguel
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35364 , F 162, S 8, H M 635743, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Empresa: AMANIEL DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
- Riaño Bueno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 76, S 8, H M 596118, I/A 6 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
VER MAS ACTOS
Información de RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAÑO BUENO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos