RIAL BLANCO MARCOS
Informe ejecutivo de RIAL BLANCO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIAL BLANCO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPID FARMACEUTICA SA | Consejero | 18/09/2023 | |
CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA | Consejero | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE RIAL BLANCO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAL BLANCO MARCOS
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Consejero
- Diaz-munio Merodio Ricardo
- Junco Navascues Juan
- Pardo Vivero Alsina David Fernando
- Rial Blanco Marcos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 18, S 8, H S 1667, I/A 62 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-39
Empresa: ASPID FARMACEUTICA SA
Consejero
- Rial Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 134, S 8, H S 19975, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Consejero
- Rial Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 16, S 8, H S 1667, I/A 57 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Empresa: ASPID FARMACEUTICA SA
Consejero
- Rial Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 134, S 8, H S 19975, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Consejero
- Marron Souto Eva
- Rial Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 178, S 8, H S 1667, I/A 51 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-39
Empresa: ASPID FARMACEUTICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 133, S 8, H S 19975, I/A 5 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 177, S 8, H S 1667, I/A 46 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-39
Empresa: ASPID FARMACEUTICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 133, S 8, H S 19975, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-39
Información de RIAL BLANCO MARCOS
Mostramos los datos de RIAL BLANCO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAL BLANCO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos