RIAL AMADO MARIO
Informe ejecutivo de RIAL AMADO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIAL AMADO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEL-NOR SL | Administrador Unico | 03/03/2022 | 29/04/2022 |
SISTEL-NOR SL | Administrador Solidario | 25/01/2022 | 03/03/2022 |
SISTEL-NOR SL | Administrador Unico | 08/05/2020 | 25/01/2022 |
VINCULACIONES DE RIAL AMADO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAL AMADO MARIO
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Unico
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 173, S 8, H SC 21394, I/A 11 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-15
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Unico
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 172, S 8, H SC 21394, I/A 10 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-15
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Solidario
- Rial Amado Carla
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 172, S 8, H SC 21394, I/A 10 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-15
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Solidario
- Rial Amado Carla
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 48, S 8, H SC 21394, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-15
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Unico
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 48, S 8, H SC 21394, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-15
Empresa: SISTEL-NOR SL
Administrador Unico
- Rial Amado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 47, S 8, H SC 21394, I/A 8 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-15
Información de RIAL AMADO MARIO
Mostramos los datos de RIAL AMADO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAL AMADO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos