RIABENKOVA OLGA
Informe ejecutivo de RIABENKOVA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIABENKOVA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILANO 64 MEDITERRANEAN GROUP SL | Administrador Unico | 24/01/2018 | |
R. B. MEDITERRANEAN CERAMIC GROUP SL | Apoderado | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE RIABENKOVA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIABENKOVA OLGA
Empresa: MILANO 64 MEDITERRANEAN GROUP SL
Administrador Unico
- Riabenkova Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10437, L 7718, F 50, S 8, H V 179910, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Empresa: R. B. MEDITERRANEAN CERAMIC GROUP SL
Apoderado
- Riabenkova Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8986, L 6271, F 140, S 8, H V 132287, I/A 6 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-46
Empresa: R. B. MEDITERRANEAN CERAMIC GROUP SL
Administrador Unico
- Riabenkova Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8986, L 6271, F 140, S 8, H V 132287, I/A 5 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-46
Empresa: R. B. MEDITERRANEAN CERAMIC GROUP SL
Administrador Unico
- Riabenkova Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8986, L 6271, F 137, S 8, H V 132287, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Empresa: R. B. MEDITERRANEAN CERAMIC GROUP SL
Socio Único
- Riabenkova Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8986, L 6271, F 137, S 8, H V 132287, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Información de RIABENKOVA OLGA
Mostramos los datos de RIABENKOVA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIABENKOVA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos