REZOLA GARATE JUAN MARIA
Informe ejecutivo de REZOLA GARATE JUAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REZOLA GARATE JUAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO REZOLA SA | Liquidador | 12/08/2015 | 12/08/2015 |
ESTACION DE SERVICIO REZOLA SA | Administrador Solidario | 07/02/2013 | 12/08/2015 |
AUTO-SERVICIO REZOLA SL | Administrador Solidario | 12/07/2012 | 10/01/2014 |
AUTO-SERVICIO REZOLA SL | Liquidador Solidario | 10/01/2014 | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE REZOLA GARATE JUAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REZOLA GARATE JUAN MARIA
Empresa: ESTACION DE SERVICIO REZOLA SA
Liquidador
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 115, S 8, H SS 1361, I/A 10 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Empresa: ESTACION DE SERVICIO REZOLA SA
Administrador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Liquidador
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 115, S 8, H SS 1361, I/A 10 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Empresa: AUTO-SERVICIO REZOLA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 47, S 8, H SS 6323, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Empresa: AUTO-SERVICIO REZOLA SL
Administrador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Liquidador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 47, S 8, H SS 6323, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Empresa: ESTACION DE SERVICIO REZOLA SA
Administrador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 115, S 8, H SS 1361, I/A 9 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Empresa: AUTO-SERVICIO REZOLA SL
Administrador Solidario
- Garcia Isasti Maria Consuelo
- Rezola Garate Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 47, S 8, H SS 6323, I/A 3 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-20
Información de REZOLA GARATE JUAN MARIA
Mostramos los datos de REZOLA GARATE JUAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REZOLA GARATE JUAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos