REYES SANCHEZ JORGE
Informe ejecutivo de REYES SANCHEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REYES SANCHEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECATHLON ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 25/01/2022 | |
DECATHLON ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2022 | |
REYFA E HIJOS SL | Administrador Unico | 03/07/2018 | |
REYFA E HIJOS SL | Apoderado | 21/12/2015 |
VINCULACIONES DE REYES SANCHEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES SANCHEZ JORGE
Empresa: DECATHLON ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Reyes Sanchez Jorge
Apoderado Solidario
- Reyes Sanchez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34453 , F 221, S 8, H M 18870, I/A 786 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Empresa: REYFA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Reyes Sanchez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201, L 2114, F 20, S 8, H MA 60282, I/A 6 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-29
Empresa: REYFA E HIJOS SL
Apoderado
- Reyes Sanchez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201, L 2114, F 19, S 8, H MA 60282, I/A 4 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-29
Empresa: REYFA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Reyes Sanchez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201, L 2114, F 19, S 8, H MA 60282, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-29
Información de REYES SANCHEZ JORGE
Mostramos los datos de REYES SANCHEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES SANCHEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos