REYES RUIZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de REYES RUIZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES RUIZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERMUA TOOLS SAL | Administrador Unico | 23/12/2014 | |
DENDAK BAI GIZARTE ZERBITZUAK SL | Administrador Unico | 21/03/2014 | |
DUER CONSULTORES SL | Socio Unico | 02/05/2013 |
VINCULACIONES DE REYES RUIZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES RUIZ SANTIAGO
Empresa: ARTIA TRADE SL
Administrador Unico
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 49, S 8, H BI 61516, I/A 3 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-48
Empresa: ERMUA TOOLS SAL
Administrador Unico
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 102, S 8, H BI 58369, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-48
Empresa: DENDAK BAI GIZARTE ZERBITZUAK SL
Administrador Unico
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435 , F 213, S 8, H BI 63964, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: DUER CONSULTORES SL
Socio Único
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H BI 29523, I/A 4 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Empresa: ARTIA TRADE SL
Administrador Unico
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 49, S 8, H BI 61516, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-48
Empresa: DUER CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Reyes Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H BI 29523, I/A 3 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Información de REYES RUIZ SANTIAGO
Mostramos los datos de REYES RUIZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES RUIZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos