REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
Informe ejecutivo de REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYRE ARQUITECTOS SLP | Soc.Prof. | 10/08/2015 | |
AYRE ARQUITECTOS SLP | Administrador Solidario | 10/08/2015 | |
NEXUS EQUIPO SLP | Soc.Prof. | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
Empresa: AYRE ARQUITECTOS SLP
Administrador Solidario
- Armas Armas Juan Luis
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
Soc.Prof.
- Armas Armas Juan Luis
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 97, S 8, H TF 55783, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Empresa: AKARI ARQUITECTOS SLP
Liquidador Solidario
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
- Trillo Muñoz Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 15, S 8, H GC 35791, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
Empresa: AKARI ARQUITECTOS SLP
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
- Trillo Muñoz Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 15, S 8, H GC 35791, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
Empresa: NEXUS EQUIPO SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Fernandez Diaz Guillermo
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 94, S 8, H TF 47848, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38
Empresa: AKARI ARQUITECTOS SLP
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
- Trillo Muñoz Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 15, S 8, H GC 35791, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-35
Empresa: AKARI ARQUITECTOS SLP
Soc.Prof.
- Reyes Rodriguez Susana Margarita
- Trillo Muñoz Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 15, S 8, H GC 35791, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-35
Información de REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA
Mostramos los datos de REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES RODRIGUEZ SUSANA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos