REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
Informe ejecutivo de REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASER PLACE SL | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
LASER PLACE SL | Socio Unico | 19/06/2018 | 21/12/2020 |
LASER PLACE SL | Administrador Unico | 19/06/2018 | 21/12/2020 |
COCOPAN CANARIAS SL | Socio Unico | 09/09/2013 | 16/09/2014 |
COCOPAN CANARIAS SL | Administrador Unico | 09/09/2013 | 16/09/2014 |
VINCULACIONES DE REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
Empresa: LASER PLACE SL
Liquidador
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 33, S 8, H TF 61117, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: LASER PLACE SL
Administrador Unico
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Liquidador
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 33, S 8, H TF 61117, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: LASER PLACE SL
Administrador Unico
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 32, S 8, H TF 61117, I/A 1 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: LASER PLACE SL
Socio Único
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 32, S 8, H TF 61117, I/A 1 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: COCOPAN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 123, S 8, H TF 52499, I/A 2 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-38
Empresa: COCOPAN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 122, S 8, H TF 52499, I/A 1 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-38
Empresa: COCOPAN CANARIAS SL
Socio Único
- Reyes Rodriguez Guillermo-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 122, S 8, H TF 52499, I/A 1 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-38
Información de REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO
Mostramos los datos de REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES RODRIGUEZ GUILLERMO-FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos