REYES PEREZ DAILOS
Informe ejecutivo de REYES PEREZ DAILOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES PEREZ DAILOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENIQUE 2019 SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | 07/05/2024 |
TENIQUE 2019 SL | Administrador Mancomunado | 15/10/2019 | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE REYES PEREZ DAILOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES PEREZ DAILOS
Empresa: TENIQUE 2019 SL
Administrador Solidario
- Reyes Perez Dailos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 151, S 8, H GC 56135, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-35
Empresa: TENIQUE 2019 SL
Administrador Solidario
- Reyes Perez Ajerem
- Reyes Perez Dailos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 40, S 8, H GC 56135, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-35
Empresa: TENIQUE 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Reyes Perez Ajerem
- Reyes Perez Dailos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 40, S 8, H GC 56135, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-35
Empresa: TENIQUE 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Reyes Perez Ajerem
- Reyes Perez Dailos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 39, S 8, H GC 56135, I/A 1 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-35
Información de REYES PEREZ DAILOS
Mostramos los datos de REYES PEREZ DAILOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES PEREZ DAILOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos