REYES ORO ANA MARIA
Informe ejecutivo de REYES ORO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REYES ORO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINDIVER SL | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2022 | |
PROINDIVER SL | Consejero | 17/11/2021 | |
PROINDIVER SL | Presidente | 17/11/2021 | |
SUMOBAN SL | Administrador Unico | 18/10/2021 | |
PROINDIVER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2019 |
VINCULACIONES DE REYES ORO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES ORO ANA MARIA
Empresa: PROINDIVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Reyes Oro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26225 , F 138, S 8, H B 100121, I/A 25 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: PROINDIVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26225 , F 138, S 8, H B 100121, I/A 24 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-08
Empresa: SUMOBAN SL
Administrador Unico
- Reyes Oro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26069 , F 199, S 8, H B 97793, I/A 12 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
Empresa: PROINDIVER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Reyes Oro Ana Maria
- Sanchez Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26225 , F 137, S 8, H B 100121, I/A 23 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: PROINDIVER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Reyes Oro Ana Maria
- Sanchez Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26225 , F 137, S 8, H B 100121, I/A 22 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Información de REYES ORO ANA MARIA
Mostramos los datos de REYES ORO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES ORO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos