REYES GONZALEZ CARLOS
Informe ejecutivo de REYES GONZALEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES GONZALEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL RYALIMP SL | Administrador Unico | 28/11/2019 | |
DISCO-PUB VALLBONA SL | Socio Unico | 01/02/2013 | |
DISCO-PUB VALLBONA SL | Administrador Unico | 01/02/2013 | |
CARLOS Y ZAMORA SL | Administrador Solidario | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE REYES GONZALEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES GONZALEZ CARLOS
Empresa: COMERCIAL RYALIMP SL
Administrador Unico
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10754, L 8034, F 70, S 8, H V 190489, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-46
Empresa: SKY DRONE VISION TRABAJOS AEREOS SL
Liquidador
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 27, S 8, H GC 50094, I/A 2 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-35
Empresa: SKY DRONE VISION TRABAJOS AEREOS SL
Administrador Unico
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 27, S 8, H GC 50094, I/A 2 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-35
Empresa: SKY DRONE VISION TRABAJOS AEREOS SL
Administrador Unico
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 25, S 8, H GC 50094, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: DISCO-PUB VALLBONA SL
Administrador Unico
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9580, L 6862, F 19, S 8, H V 152235, I/A 1 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Empresa: DISCO-PUB VALLBONA SL
Socio Único
- Reyes Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9580, L 6862, F 19, S 8, H V 152235, I/A 1 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Empresa: CARLOS Y ZAMORA SL
Administrador Solidario
- Reyes Gonzalez Carlos
- Zamora Martin Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 19, S 8, H CO 13503, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-14
Información de REYES GONZALEZ CARLOS
Mostramos los datos de REYES GONZALEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES GONZALEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos