REYES ESCOBOSA ANTONIO
Informe ejecutivo de REYES ESCOBOSA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES ESCOBOSA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS REYES MOTRIL SL | Administrador Solidario | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE REYES ESCOBOSA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES ESCOBOSA ANTONIO
Empresa: SERVITRALIA XXI SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Garcia Antonio
- Reyes Escobosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 99, S 8, H GR 32042, I/A 7 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Empresa: SERVITRALIA XXI SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Antonio
- Reyes Escobosa Antonio
Liquidador Mancomunado
- Garcia Garcia Antonio
- Reyes Escobosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 99, S 8, H GR 32042, I/A 7 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Empresa: SERVITRALIA XXI SL
Administrador Mancomunado
- Reyes Escobosa Antonio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 99, S 8, H GR 32042, I/A 6 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-18
Empresa: HERMANOS REYES MOTRIL SL
Administrador Solidario
- Reyes Escobosa Antonio
- Reyes Escobosa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 146, S 8, H GR 40601, I/A 1 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-18
Información de REYES ESCOBOSA ANTONIO
Mostramos los datos de REYES ESCOBOSA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES ESCOBOSA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos