REYES BERNABEL CRISTINA
Informe ejecutivo de REYES BERNABEL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYES BERNABEL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONIDAS EUROPA SL | Administrador Unico | 29/01/2019 | 22/05/2019 |
LEONIDAS EUROPA SL | Administrador Unico | 13/01/2010 | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE REYES BERNABEL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES BERNABEL CRISTINA
Empresa: LEONIDAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Reyes Bernabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 176, S 8, H CS 31734, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-12
Empresa: LEONIDAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Reyes Bernabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 175, S 8, H CS 31734, I/A 5 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-12
Empresa: LEONIDAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Reyes Bernabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 175, S 8, H CS 31734, I/A 3 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-12
Empresa: LEONIDAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Reyes Bernabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 175, S 8, H CS 31734, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-12
Información de REYES BERNABEL CRISTINA
Mostramos los datos de REYES BERNABEL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES BERNABEL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos