REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
Informe ejecutivo de REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL REY VEHICULOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 02/07/2020 | |
MANUEL REY SA CABAÑAS | Administrador Unico | 28/04/2020 | |
AUTOCARES ELISEO PITA SA | Administrador Unico | 28/04/2020 | |
MANUEL REY AUTOMOVILES SA | Administrador Unico | 27/04/2020 | |
MANUEL REY SA FERROL | Administrador Unico | 27/04/2020 | |
MAQUINARIA REY SA | Administrador Unico | 24/04/2020 | |
RABISCO OIL SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2017 | |
ALBAR RIBALTA SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2013 |
VINCULACIONES DE REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
Empresa: MANUEL REY VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Rey Valiño Angela Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 201, S 8, H C 55753, I/A 2 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-15
Empresa: MANUEL REY VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 201, S 8, H C 55753, I/A 2 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-15
Empresa: AUTOCARES ELISEO PITA SA
Administrador Unico
- Rey Valiño Angela Beatriz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 220, S 8, H C 7630, I/A 20 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: AUTOCARES ELISEO PITA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Consejero
- Fernandez Rey Armando
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Presidente
- Rey Valiño Angela Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 220, S 8, H C 7630, I/A 20 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY SA CABAÑAS
Administrador Unico
- Rey Valiño Angela Beatriz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 93, S 8, H C 9432, I/A 19 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY SA CABAÑAS
Consejero Delegado Mancomunado
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Consejero
- Fernandez Rey Armando
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 93, S 8, H C 9432, I/A 19 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY SA FERROL
Administrador Unico
- Rey Valiño Angela Beatriz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 162, S 8, H C 9436, I/A 32 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY SA FERROL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Consejero
- Fernandez Rey Armando
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Presidente
- Rey Valiño Angela Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 162, S 8, H C 9436, I/A 32 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY AUTOMOVILES SA
Administrador Unico
- Rey Valiño Angela Beatriz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 146, S 8, H C 6771, I/A 30 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
Empresa: MANUEL REY AUTOMOVILES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Consejero
- Fernandez Rey Armando
- Rey Valiño Angela Beatriz
- Rey Valiño Maria Del Carmen
Presidente
- Rey Valiño Angela Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 146, S 8, H C 6771, I/A 30 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-15
VER MAS ACTOS
Información de REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ
Mostramos los datos de REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY VALIÑO ANGELA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos