REY SIMON HECTOR
Informe ejecutivo de REY SIMON HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE REY SIMON HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY SIMON HECTOR
Empresa: AFTERVENTURES SL
Administrador Unico
- Rey Simon Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44972 , F 109, S 8, H B 472883, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Empresa: KISSMYPIZZA SL
Liquidador
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rueda Vidal Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46136 , F 183, S 8, H B 510649, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-08
Empresa: KISSMYPIZZA SL
Administrador Solidario
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rueda Vidal Sergio
Liquidador
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rueda Vidal Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46136 , F 183, S 8, H B 510649, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-08
Empresa: NORTHWEEK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Pastor Alejandro
- Perez Falco Francisco
- Rey Simon Hector
Presidente
Secretario
- Rey Simon Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 60, S 8, H B 437990, I/A 6 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: KISSMYPIZZA SL
Administrador Solidario
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rueda Vidal Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46136 , F 182, S 8, H B 510649, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Empresa: NORTHWEEK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Pastor Alejandro
- Perez Falco Francisco
- Rey Simon Hector
Presidente
Secretario
- Rey Simon Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 59, S 8, H B 437990, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: NORTHWEEK SL
Consejero
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rodriguez Fornos Christian
Presidente
- Rey Simon Hector
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 59, S 8, H B 437990, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: AFTERVENTURES SL
Administrador Unico
- Rey Simon Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44972 , F 108, S 8, H B 472883, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Empresa: NORTHWEEK SL
Apoderado Solidario
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 58, S 8, H B 437990, I/A 3 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: NORTHWEEK SL
Consejero
- Huertas Galiana Alex
- Rey Simon Hector
- Rodriguez Fornos Christian
Presidente
- Rey Simon Hector
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 56, S 8, H B 437990, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
VER MAS ACTOS
Información de REY SIMON HECTOR
Mostramos los datos de REY SIMON HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY SIMON HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos