REY ROMERO MARC
Informe ejecutivo de REY ROMERO MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY ROMERO MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL | Apoderado Solidario | 30/04/2021 | |
AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL | Apoderado Solidario | 30/04/2021 |
VINCULACIONES DE REY ROMERO MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY ROMERO MARC
Empresa: AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Rey Romero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47530 , F 154, S 8, H B 554725, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL
Apoderado Solidario
- Rey Romero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47530 , F 153, S 8, H B 554725, I/A 2 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL
Apoderado Solidario
- Rey Romero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46230 , F 78, S 8, H B 513689, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL
Administrador Unico
- Rey Romero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46230 , F 78, S 8, H B 513689, I/A 2 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Empresa: ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL
Administrador Unico
- Rey Romero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46230 , F 77, S 8, H B 513689, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Información de REY ROMERO MARC
Mostramos los datos de REY ROMERO MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY ROMERO MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos