REY QUIROGA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de REY QUIROGA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REY QUIROGA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC SA | Consejero | 30/08/2013 |
VINCULACIONES DE REY QUIROGA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY QUIROGA MARIA LUISA
Empresa: FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Maria Paloma Rey Quiroga
- Rey Quiroga Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117, L 75, F 151, S 8, H AV 2145, I/A 16 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-05
Empresa: FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Rey Quiroga Maria Luisa
- Rey Quiroga Maria Paloma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117, L 75, F 150, S 8, H AV 2145, I/A 13 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-05
Empresa: NALER ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Rey Quiroga Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6876 , F 144, S 8, H M 111971, I/A 10 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Empresa: FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Rey Quiroga Maria Luisa
- Rey Quiroga Maria Paloma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117, L 75, F 150, S 8, H AV 2145, I/A 11 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-05
Información de REY QUIROGA MARIA LUISA
Mostramos los datos de REY QUIROGA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY QUIROGA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos