REY LIRIO MARTIN
Informe ejecutivo de REY LIRIO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REY LIRIO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR SA | Consejero Delegado Solidario | 10/10/2016 | |
CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR SA | Consejero | 10/10/2016 | |
MARTIN REY E HIJOS SA | Consejero Delegado Solidario | 22/12/2010 | 26/08/2015 |
MARTIN REY E HIJOS SA | Consejero | 22/12/2010 | 26/08/2015 |
MARTIN REY E HIJOS SA | Secretario | 22/12/2010 | 26/08/2015 |
PUERTO CANFRANC 20 SA | Administrador Unico | 04/04/2012 | 18/09/2013 |
FRAY MELCHOR CANO 30 SL | Administrador Unico | 16/09/2013 | |
MARTIN REY E HIJOS SA | Presidente | 22/12/2010 |
VINCULACIONES DE REY LIRIO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY LIRIO MARTIN
Empresa: CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Canal Florencio
- Rey Lirio Martin
- Rodriguez Leon Jose
Consejero
- Ares Martinez Santiago
- Ares Martinez Teofilo
- Barañano Cruza Jose Antonio
- Gomez Canal Diego
- Gomez Canal Florencio
- Gregorio Seudarrubias Ubaldo
- Lillo Lopez Jose Luis
- Madrid Perez Juan
- Martin Muñoz Isidro
- Martinez Cela Agustin
- Peña Gonzalez Avelino
- Puentes Laguna Vicente
- Rey Lirio Martin
- Rodriguez Leon Jose
- Ruiz Serrano Buenaventura
- Usero Rubio German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173, L 1375, F 48, S 3, H 4389, I/A 3 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-46
Empresa: MARTIN REY E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Rey Lirio Martin
- Rey Morales Santiago
Consejero
- Morales Sanchez Carmen
- Rey Lirio Martin
- Rey Morales Santiago
Presidente
Secretario
- Rey Lirio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 177, S 8, H M 61459, I/A 10 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-28
Empresa: PUERTO CANFRANC 20 SA
Administrador Unico
- Rey Lirio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 57, S 8, H M 63864, I/A 8 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: FRAY MELCHOR CANO 30 SL
Administrador Unico
- Rey Lirio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22409 , F 78, S 8, H M 400291, I/A 4 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: PUERTO CANFRANC 20 SA
Administrador Unico
- Rey Lirio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 56, S 8, H M 63864, I/A 7 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Empresa: MARTIN REY E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Rey Lirio Martin
- Rey Morales Santiago
Consejero
- Morales Sanchez Carmen
- Rey Lirio Martin
- Rey Morales Santiago
Presidente
Secretario
- Rey Lirio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 175, S 8, H M 61459, I/A 9 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: MARTIN REY E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Rey Lirio Martin
- Rey Morales Santiago
Consejero
Presidente
- Rey Lirio Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 175, S 8, H M 61459, I/A 9 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Información de REY LIRIO MARTIN
Mostramos los datos de REY LIRIO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY LIRIO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos