REY IGLESIAS JOSE DAVID
Informe ejecutivo de REY IGLESIAS JOSE DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY IGLESIAS JOSE DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL | Consejero | 19/01/2018 | |
MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 19/01/2018 |
VINCULACIONES DE REY IGLESIAS JOSE DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY IGLESIAS JOSE DAVID
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Apoderado Solidario
- Franco Vazquez Debora
- Gay Fernandez Jose Antonio
- Rey Iglesias Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 28, S 8, H PO 56332, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-36
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Consejero
- AVE FENIX CAPITAL SL
- Franco Vazquez Debora
- Gay Fernandez Jose Antonio
- Rey Iglesias Jose David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 27, S 8, H PO 56332, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-36
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Rey Iglesias Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 27, S 8, H PO 56332, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-36
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Rey Iglesias Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 27, S 8, H PO 56332, I/A 3 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-36
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Rey Iglesias Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 26, S 8, H PO 56332, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Rey Iglesias Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942, L 3942, F 25, S 8, H PO 56332, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-36
Información de REY IGLESIAS JOSE DAVID
Mostramos los datos de REY IGLESIAS JOSE DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY IGLESIAS JOSE DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos