REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
Informe ejecutivo de REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVIDENZE GROUP EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 09/05/2022 | 17/07/2023 |
BCNSCIENCE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | 16/03/2023 |
EVIDENZE HEALTH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2022 | 15/03/2023 |
EDIKA MED SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | 15/03/2023 |
PULSO EDICIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2022 | 15/03/2023 |
INTERACTIVE COMMUNICATION PROJECTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/05/2022 | 04/03/2023 |
VINCULACIONES DE REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
Empresa: EVIDENZE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42258 , F 134, S 8, H M 727319, I/A 29 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: BCNSCIENCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 195, S 8, H B 327513, I/A 15 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-08
Empresa: PULSO EDICIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48299 , F 83, S 8, H B 95627, I/A 37 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-08
Empresa: EDIKA MED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 154, S 8, H B 39989, I/A 18 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-08
Empresa: EVIDENZE HEALTH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48323 , F 142, S 8, H B 269375, I/A 20 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22452 , F 213, S 8, H M 401109, I/A 16 (04/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: DYNAMIC SCIENCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 97, S 8, H B 269375, I/A 15 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: EDIKA MED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 152, S 8, H B 39989, I/A 17 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: BCNSCIENCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 193, S 8, H B 327513, I/A 14 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-08
Empresa: PULSO EDICIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rey Guijarro Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 210, S 8, H B 95627, I/A 35 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-08
VER MAS ACTOS
Información de REY GUIJARRO CLARA EUGENIA
Mostramos los datos de REY GUIJARRO CLARA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY GUIJARRO CLARA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos