REY GALLEGO PAULINA
Informe ejecutivo de REY GALLEGO PAULINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REY GALLEGO PAULINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONES E INICIATIVAS LABOR SL | Socio Unico | 25/10/2012 | |
UNIVERSAL DE SERVICIOS E INTEGRACION SL | Administrador Unico | 06/08/2010 | |
APLICACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCION SL | Administrador Unico | 17/05/2010 |
VINCULACIONES DE REY GALLEGO PAULINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY GALLEGO PAULINA
Empresa: UNION SOLIDARIA DE INTEGRACION SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17699 , F 92, S 8, H M 304797, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: LA ATALAYA DE GESTION INVERSORA SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 4, S 8, H M 491531, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: ACCIONES E INICIATIVAS LABOR SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 213, S 8, H S 23642, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-39
Empresa: ACCIONES E INICIATIVAS LABOR SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 212, S 8, H S 23642, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-39
Empresa: ACCIONES E INICIATIVAS LABOR SL
Socio Único
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 212, S 8, H S 23642, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-39
Empresa: UNION SOLIDARIA DE INTEGRACION SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17699 , F 92, S 8, H M 304797, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-28
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28009 , F 96, S 8, H M 504778, I/A 1 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-28
Empresa: AXOM MEDIA SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27771 , F 35, S 8, H M 500442, I/A 1 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Empresa: LA ATALAYA DE GESTION INVERSORA SL
Administrador Unico
- Rey Gallego Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 1, S 8, H M 491531, I/A 1 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Información de REY GALLEGO PAULINA
Mostramos los datos de REY GALLEGO PAULINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY GALLEGO PAULINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos