REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS SL | Consejero | 21/10/2016 | |
REYVIPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
Empresa: REYVIPE SL
Consejero
- Rey Francisco Antonio Javier
- Rey Wonenburguer Berta Beatriz
- Rico Rey Horacio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 94, S 8, H C 3662, I/A 17 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: REYVIPE SL
Consejero
- Rey Francisco Antonio Javier
- Rey Wonenburguer Berta Beatriz
- Rico Rey Horacio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 92, S 8, H C 3662, I/A 11 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-15
Empresa: REYVIPE SL
Consejero
- Rey Francisco Antonio Javier
- Rey Wonenburger Fernando
Presidente
- Rey Francisco Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 92, S 8, H C 3662, I/A 11 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-15
Empresa: ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Freire Amador Jose
- Rey Francisco Antonio Javier
- Verdejo Garcia Jose Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 80, S 8, H C 8911, I/A 8 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
Empresa: REYVIPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chaver Rey Rafael
- Rey Francisco Antonio Javier
- Rey Wonenburger Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 180, S 8, H C 3662, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-15
Empresa: REYVIPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chaver Rey Rafael
- Rey Francisco Antonio Javier
- Wonenburger Valdes Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 180, S 8, H C 3662, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-15
Información de REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY FRANCISCO ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos