REY CAMPILLO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de REY CAMPILLO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY CAMPILLO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JMREY GROUP SL | Administrador Unico | 31/05/2022 | |
JMREY HOME SL | Administrador Unico | 20/04/2018 | |
JMREY BUSINESS SL | Administrador Unico | 14/03/2018 | |
BOYOP BUY AND SELL SL | Administrador Unico | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE REY CAMPILLO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY CAMPILLO JUAN MANUEL
Empresa: JMREY GROUP SL
Administrador Unico
- Rey Campillo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48328 , F 193, S 8, H B 580233, I/A 1 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: JMREY HOME SL
Administrador Unico
- Rey Campillo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46383 , F 38, S 8, H B 518188, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Empresa: JMREY BUSINESS SL
Administrador Unico
- Rey Campillo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46315 , F 92, S 8, H B 516317, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: BOYOP BUY AND SELL SL
Administrador Unico
- Rey Campillo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43531 , F 93, S 8, H B 431607, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Información de REY CAMPILLO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de REY CAMPILLO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY CAMPILLO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos