REY CALVO JUAN
Informe ejecutivo de REY CALVO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY CALVO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN REY SL | Apoderado | 20/02/2020 | |
ERRECE APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LASER SL | Administrador Unico | 19/02/2020 | |
PREME MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 19/02/2020 | |
ANA FERREÑO ASESORES SL | Administrador Unico | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE REY CALVO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY CALVO JUAN
Empresa: JUAN REY SL
Apoderado
- Rey Calvo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 137, S 8, H SC 8500, I/A 6 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-15
Empresa: PREME MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Rey Calvo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 51, S 8, H SC 46790, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-15
Empresa: PREME MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Calvo Calviño Isabel
- Rey Calvo Juan
- Rey Casas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 51, S 8, H SC 46790, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-15
Administrador Unico
- Rey Calvo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 6, S 8, H SC 25970, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-15
Administrador Solidario
- Calvo Calviño Isabel
- Rey Calvo Juan
- Rey Casas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 6, S 8, H SC 25970, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-15
Empresa: PREME MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Calvo Calviño Isabel
- Rey Calvo Juan
- Rey Casas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 50, S 8, H SC 46790, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-15
Administrador Solidario
- Rey Calvo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 6, S 8, H SC 25970, I/A 4 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-15
Empresa: ANA FERREÑO ASESORES SL
Administrador Unico
- Rey Calvo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 206, S 8, H SC 45704, I/A 1 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-15
Información de REY CALVO JUAN
Mostramos los datos de REY CALVO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY CALVO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos