REY BARBA ALBERTO
Informe ejecutivo de REY BARBA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REY BARBA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACS GLOBAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 28/06/2024 | |
MACS GLOBAL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 28/06/2024 | |
ILUMINACIONES XIMENEZ SA | Apoderado | 14/03/2022 | |
ILMEX SA | Apoderado | 11/03/2022 | |
XIMENEZ CORPORATION 2015 SL | Apoderado | 26/04/2021 |
VINCULACIONES DE REY BARBA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY BARBA ALBERTO
Empresa: MACS GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Rey Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46322, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-14
Empresa: MACS GLOBAL SOLUTIONS SL
Socio Único
- Rey Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46322, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-14
Empresa: ILUMINACIONES XIMENEZ SA
Apoderado
- Rey Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 112, S 8, H CO 3799, I/A 64 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-14
Empresa: ILMEX SA
Apoderado
- Rey Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 112, S 8, H CO 6194, I/A 34 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-14
Empresa: XIMENEZ CORPORATION 2015 SL
Apoderado
- Rey Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 222, S 8, H CO 35652, I/A 8 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-14
Información de REY BARBA ALBERTO
Mostramos los datos de REY BARBA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY BARBA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos