REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
Informe ejecutivo de REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 21/03/2023 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2023 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2022 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2022 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 14/09/2021 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2021 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 23/04/2021 | |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA | Apoderado | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 116, S 8, H M 34933, I/A 548 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 113, S 8, H M 34933, I/A 547 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 199, S 8, H B 94500, I/A 4026 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 196, S 8, H B 94500, I/A 4025 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 156, S 8, H B 94500, I/A 4006 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 87, S 8, H B 94500, I/A 3980 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-08
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Alarcon Palacios Juan Jose
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Enriquez Alcalde Fernando
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Martinez Berna Tomas
- Martinez Gonzalez Francisco Jose
- Nicolas Orenes David
- Pino Valladares Antonio Maria
- Revuelta Santacruz Manuel
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 65, S 8, H M 34933, I/A 523 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47218 , F 169, S 8, H B 94500, I/A 3914 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arahuetes Abollado Juan Carlos
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Enriquez Alcalde Fernando
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Gutierrez Canalejo Antonio
- Lopez Gonzalez Antonio
- Pino Valladares Antonio Maria
- Revuelta Santacruz Manuel
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 55, S 8, H M 34933, I/A 519 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribas Antunes Jose Javier
- Arribas Antunes Pedro
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Enriquez Alcalde Fernando
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Pino Valladares Antonio Maria
- Revuelta Santacruz Manuel
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 47, S 8, H M 34933, I/A 517 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
VER MAS ACTOS
Información de REVUELTA SANTACRUZ MANUEL
Mostramos los datos de REVUELTA SANTACRUZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVUELTA SANTACRUZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos