REVILLA REVILLA MARIA
Informe ejecutivo de REVILLA REVILLA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REVILLA REVILLA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALSANZ SL | Administrador Unico | 18/01/2011 | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE REVILLA REVILLA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVILLA REVILLA MARIA
Empresa: GUADALSANZ SL
Administrador Unico
- Revilla Revilla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28443 , F 4, S 8, H M 512143, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: GUADALSANZ SL
Administrador Unico
- Revilla Revilla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28443 , F 1, S 8, H M 512143, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Información de REVILLA REVILLA MARIA
Mostramos los datos de REVILLA REVILLA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVILLA REVILLA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos