REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
Informe ejecutivo de REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS Y PULIDOS RAUYPAT SL | Administrador Unico | 15/12/2021 | |
REBABADOS REVILLA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 12/11/2019 |
VINCULACIONES DE REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
Empresa: MECANIZADOS Y PULIDOS RAUYPAT SL
Administrador Unico
- Revilla Lopez Raul Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 160, S 8, H S 32275, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-39
Empresa: MECANIZADOS Y PULIDOS RAUYPAT SL
Administrador Solidario
- Morales Bezanilla Patricia
- Revilla Lopez Raul Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 160, S 8, H S 32275, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-39
Empresa: REBABADOS REVILLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Revilla Lopez Raul Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 193, S 8, H S 9821, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-39
Empresa: MECANIZADOS Y PULIDOS RAUYPAT SL
Administrador Solidario
- Morales Bezanilla Patricia
- Revilla Lopez Raul Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 159, S 8, H S 32275, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-39
Información de REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS
Mostramos los datos de REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVILLA LOPEZ RAUL NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos