REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
Informe ejecutivo de REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL MANUFACTURERA MAPE SL | Administrador Unico | 05/01/2024 | |
MARCAS OLIMPICAS SL | Administrador Unico | 11/06/2019 | |
PRESTIGIO EN EL CALZADO SL | Administrador Unico | 13/12/2016 |
VINCULACIONES DE REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
Empresa: COMERCIAL MANUFACTURERA MAPE SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4631 , F 21, S 8, H A 188871, I/A 1 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: MARCAS OLIMPICAS SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 31, S 8, H A 111243, I/A 8 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-03
Empresa: MARCAS OLIMPICAS SL
Nuevo Socio Único
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 31, S 8, H A 111243, I/A 7 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-03
Empresa: PRESTIGIO EN EL CALZADO SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 170, S 8, H A 147231, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-03
Empresa: PRESTIGIO EN EL CALZADO SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 170, S 8, H A 147231, I/A 2 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-03
Empresa: PRESTIGIO EN EL CALZADO SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 169, S 8, H A 147231, I/A 1 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-03
Empresa: PRESTIGIO EN EL CALZADO SL
Socio Único
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 169, S 8, H A 147231, I/A 1 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-03
Empresa: WORLDWIDE SHOES ELCHE SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 160, S 8, H A 137084, I/A 3 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-03
Empresa: WORLDWIDE SHOES ELCHE SL
Administrador Unico
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 159, S 8, H A 137084, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-03
Empresa: WORLDWIDE SHOES ELCHE SL
Socio Único
- Reverte Pozo Francisco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 159, S 8, H A 137084, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-03
Información de REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS
Mostramos los datos de REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVERTE POZO FRANCISCO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos