REVERT MOMPO JULIA MARIA
Informe ejecutivo de REVERT MOMPO JULIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REVERT MOMPO JULIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JUAN ORTEGA RUIZ SRL | Liquidador Unico | 22/12/2017 | 22/12/2017 |
TALLERES JUAN ORTEGA RUIZ SRL | Administrador Unico | 16/01/2013 | 22/12/2017 |
VINCULACIONES DE REVERT MOMPO JULIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVERT MOMPO JULIA MARIA
Empresa: TALLERES JUAN ORTEGA RUIZ SRL
Liquidador Unico
- Revert Mompo Julia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7798, L 5094, F 143, S 8, H V 96764, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Empresa: TALLERES JUAN ORTEGA RUIZ SRL
Administrador Unico
- Revert Mompo Julia Maria
Liquidador Unico
- Revert Mompo Julia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7798, L 5094, F 143, S 8, H V 96764, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Empresa: TALLERES JUAN ORTEGA RUIZ SRL
Administrador Unico
- Revert Mompo Julia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7798, L 5094, F 143, S 8, H V 96764, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-46
Información de REVERT MOMPO JULIA MARIA
Mostramos los datos de REVERT MOMPO JULIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVERT MOMPO JULIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos