REVERT GANDIA ANTONIO
Informe ejecutivo de REVERT GANDIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REVERT GANDIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEGUEVARA SL | Administrador Solidario | 18/09/2024 | |
ARG PACK ONTINYENT SA | Administrador Unico | 21/05/2019 |
VINCULACIONES DE REVERT GANDIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVERT GANDIA ANTONIO
Empresa: DEGUEVARA SL
Administrador Solidario
- Revert Gandia Antonio
- Revert Gandia Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220718, I/A 1 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-46
Empresa: ARG PACK ONTINYENT SA
Administrador Unico
- Revert Gandia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072, L 388, F 140, S 8, H V 5567, I/A 14 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-46
Empresa: ARG PACK ONTINYENT SA
Administrador Unico
- Revert Gandia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072, L 388, F 140, S 8, H V 5567, I/A 14 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-46
Empresa: ARG PACK ONTINYENT SA
Administrador Unico
- Revert Gandia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072, L 388, F 139, S 8, H V 5567, I/A 11 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Empresa: ARG PACK ONTINYENT SA
Administrador Unico
- Revert Gandia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072, L 388, F 139, S 8, H V 5567, I/A 11 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Empresa: TDN ONTENIENTE ALCOY SA
Administrador Unico
- Revert Gandia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072, L 388, F 138, S 8, H V 5567, I/A 10 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-46
Información de REVERT GANDIA ANTONIO
Mostramos los datos de REVERT GANDIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVERT GANDIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos