REVERON ALAYON CARLOS
Informe ejecutivo de REVERON ALAYON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REVERON ALAYON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CANARIAS SA | Administrador Solidario | 08/03/2019 |
VINCULACIONES DE REVERON ALAYON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVERON ALAYON CARLOS
Administrador Solidario
- Diaz Deniz Maria Candelaria
- Reveron Alayon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 167, S 8, H TF 52259, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Administrador Solidario
- Diaz Deniz Maria Candelaria
- Reveron Alayon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 167, S 8, H TF 52259, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Administrador Solidario
- Diaz Deniz Maria Candelaria
- Reveron Alayon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 164, S 8, H TF 52259, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Consejero Delegado Solidario
- Reveron Alayon Carlos
Consejero
- Diaz Deniz Maria Candelaria
- Reveron Alayon Carlos
Secretario
Vicepresidente
- Reveron Alayon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 147, S 8, H TF 2568, I/A 15 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-38
Consejero Delegado Solidario
- Martin Mendoza Eubrando
- Reveron Alayon Carlos
Consejero
- Cañadillas Estevez Ana Maria
- Diaz Deniz Maria Candelaria
- Martin Mendoza Eubrando
- Reveron Alayon Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Reveron Alayon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 146, S 8, H TF 2568, I/A 14 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Información de REVERON ALAYON CARLOS
Mostramos los datos de REVERON ALAYON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVERON ALAYON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos