REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
Informe ejecutivo de REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FYTE SELECCION ETT SA | Administrador Solidario | 28/05/2019 | |
MORGAN PHILIPS HUDSON ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
Empresa: FYTE SELECCION ETT SA
Administrador Solidario
- Dumon Charles Henri Bernard Marie
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
- Sallembien Francois Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39235 , F 10, S 8, H M 696964, I/A 1 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID SL
Administrador Solidario
- Dumon Charles Henri Bernard Marie
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
- Sallembien Francois Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 157, S 8, H M 166202, I/A 27 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID SL
Administrador Unico
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 157, S 8, H M 166202, I/A 27 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID SL
Administrador Unico
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 156, S 8, H M 166202, I/A 25 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Empresa: HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID SL
Administrador Solidario
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
- Skalski Philip Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 156, S 8, H M 166202, I/A 25 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Empresa: HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID SL
Administrador Solidario
- Revel De Bretteville Alexis Marie Francois
- Skalski Philip Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10464 , F 225, S 8, H M 166202, I/A 23 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Información de REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS
Mostramos los datos de REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVEL DE BRETTEVILLE ALEXIS MARIE FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos