REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
Informe ejecutivo de REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 16/06/2020 | |
MALLORCA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 11/02/2019 | |
SKYBUSINESS SL | Administrador Unico | 04/08/2017 |
VINCULACIONES DE REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
Empresa: FORTIA HEALTHCARE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Representante
- Diaz Lopez Ignacio
- Reus French Antonio Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 149, S 8, H M 732427, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: FORTIA HEALTHCARE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Diaz Lopez Ignacio
- Gomez Fernandez Cayetano
- Reus French Antonio Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 145, S 8, H M 732427, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Apoderado
- ABC ASESORES PATRIMONIALES 2020 SL
- Alvarez Menta Oscar
- Ariño Vilariño Andrea
- Carnicero Prestamo Alejandro
- Carranza Ortega Gerardo
- COMPLUTUM 2020 SL
- Diez Hernaez Francisco Javier
- Garcia De Latorre Cerro Juan Luis
- Garcia Peralta Daniel
- Garde Bailo Ricardo
- Goitia Rey Borja
- Gonzalez Espiga Maria Nieves
- Hernandez Artajo Carlos
- Iserte Muñoz Francisco Javier
- Martos Leiva Anna
- Mateo Cabrera Yasmina Del Pino
- MOLEROSEGURO SL
- Navarro Llunell Roberto
- Reus French Antonio Bartolome
- RSC ASESORES DE SEGUROS CANARIAS SL
- Ruiz Lopez Jose Carlos
- Sanz Fernandez Iñigo
- Sanz Muruais Javier
- Torrecillas Mendez Juan Antonio
- YAGO INVERSIONS I ASSESSORAMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 31, S 8, H M 52461, I/A 722 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Administrador Unico
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 187, S 8, H PM 79599, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-07
Consejero Delegado
- Reus French Antonio Bartolome
- Reus French Antonio Bartolome
Consejero
- Aleñar Feliu Tomas Jose
- Batle Mayol Pere Josep
- Peña Castellet Antonio Jorge
- Reus French Antonio Bartolome
Presidente
Secretario
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 187, S 8, H PM 79599, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-07
Socio Único
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 187, S 8, H PM 79599, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-07
Empresa: SKYBUSINESS SL
Administrador Unico
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 162, S 8, H PM 69788, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
Consejero Delegado
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 186, S 8, H PM 79599, I/A 3 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-07
Consejero Delegado
- Reus French Antonio Bartolome
Consejero
- Aleñar Feliu Tomas Jose
- Batle Mayol Pere Josep
- Peña Castellet Antonio Jorge
- Reus French Antonio Bartolome
Presidente
Secretario
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 184, S 8, H PM 79599, I/A 1 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-07
Empresa: SKYBUSINESS SL
Administrador Unico
- Reus French Antonio Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 162, S 8, H PM 69788, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-07
VER MAS ACTOS
Información de REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME
Mostramos los datos de REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REUS FRENCH ANTONIO BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos