RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SL | Apoderado | 14/11/2023 |
VINCULACIONES DE RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SL
Apoderado
- Retana Maqueda Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42179 , F 43, S 8, H M 353472, I/A 14 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SL
Administrador Solidario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42179 , F 43, S 8, H M 353472, I/A 13 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Administrador Solidario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42179 , F 40, S 8, H M 353472, I/A 12 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Administrador Solidario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42179 , F 40, S 8, H M 353472, I/A 12 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Administrador Solidario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 30, S 8, H M 353472, I/A 9 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Maqueda Maqueda Maria Del Sagrario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
- Retana Serrano Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 30, S 8, H M 353472, I/A 9 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Maqueda Maqueda Maria Del Sagrario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
- Retana Serrano Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 28, S 8, H M 353472, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Maqueda Maqueda Sagrario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
- Retana Serrano Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 28, S 8, H M 353472, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Maqueda Maqueda Sagrario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
- Retana Serrano Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 28, S 8, H M 353472, I/A 3 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS FAREMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Maqueda Maqueda Sagrario
- Retana Maqueda Alfredo
- Retana Maqueda Maria Jesus
- Retana Serrano Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20039 , F 28, S 8, H M 353472, I/A 3 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Información de RETANA MAQUEDA MARIA JESUS
Mostramos los datos de RETANA MAQUEDA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RETANA MAQUEDA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos