RETANA GOZALO SALVADOR
Informe ejecutivo de RETANA GOZALO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RETANA GOZALO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES LA ROSA BLANCA SL | Socio Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE RETANA GOZALO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RETANA GOZALO SALVADOR
Empresa: EDICIONES LA ROSA BLANCA SL
Administrador Unico
- Retana Gozalo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832, L 659, F 125, S 8, H CC 11524, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10
Empresa: EDICIONES LA ROSA BLANCA SL
Administrador Unico
- Retana Gozalo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832, L 659, F 115, S 8, H CC 11524, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-10
Empresa: EDICIONES LA ROSA BLANCA SL
Socio Único
- Retana Gozalo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832, L 659, F 115, S 8, H CC 11524, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-10
Información de RETANA GOZALO SALVADOR
Mostramos los datos de RETANA GOZALO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RETANA GOZALO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos