RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
Informe ejecutivo de RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLEX ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 27/04/2023 | 05/02/2024 |
ROLEX ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 10/04/2017 | 25/02/2021 |
VINCULACIONES DE RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Muller Cedric Beno-t
- Respaldiza Erik Carlos Bohm
- Sabate Ten Bruggencante Philippe Emanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 39, S 8, H M 53184, I/A 70 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Muller Cedric Benoit
- Respaldiza Erik Carlos Bohm
- Sabate Ten Bruggencante Philippe Emanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 38, S 8, H M 53184, I/A 68 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Benoit Muller Cedric
- Del Pino Pereira Javier
- Respaldiza Erik Carlos Bohm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 35, S 8, H M 53184, I/A 62 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Benoit Muller Cedric
- Del Pino Pereira Javier
- Respaldiza Erik Carlos Bohm
- Romero Miret Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 224, S 8, H M 53184, I/A 57 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Información de RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM
Mostramos los datos de RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RESPALDIZA ERIK CARLOS BOHM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos