RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
Informe ejecutivo de RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NITECO INMO BALEARES SL | Administrador Unico | 15/03/2013 | 11/10/2023 |
NITECO INMO BALEARES SL | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Presidente | 02/11/2009 | 08/01/2013 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Consejero Delegado | 02/11/2009 | 08/01/2013 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Consejero | 02/11/2009 | 08/01/2013 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Presidente | 15/01/2009 | 02/11/2009 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Consejero Delegado | 15/01/2009 | 02/11/2009 |
CLESTRA HAUSERMAN SA | Consejero | 15/01/2009 | 02/11/2009 |
VINCULACIONES DE RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
Empresa: NITECO INMO BALEARES SL
Liquidador
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 141, S 8, H PM 34345, I/A 11 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: NITECO INMO BALEARES SL
Administrador Unico
- Resibois Thierry Rene Michel
Liquidador
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 141, S 8, H PM 34345, I/A 11 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: NITECO INMO BALEARES SL
Administrador Unico
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 141, S 8, H PM 34345, I/A 10 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-07
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Consejero Delegado
- Resibois Thierry Rene Michel
Consejero
- Goriaux Renan
- Resibois Thierry Rene Michel
Presidente
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28185 , F 213, S 8, H M 55188, I/A 47 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Consejero Delegado
- Resibois Thierry Rene Michel
Consejero
- Goriaux Renan
- Gueguen Jean Michel
- Resibois Thierry Rene Michel
Presidente
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28185 , F 212, S 8, H M 55188, I/A 45 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Consejero Delegado
- Resibois Thierry Rene Michel
Consejero
- Goriaux Renan
- Gueguen Jean Michel
- Resibois Thierry Rene Michel
Presidente
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9847 , F 91, S 8, H M 55188, I/A 40 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Consejero Delegado
- Resibois Thierry Rene Michel
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Resibois Thierry Rene Michel
- Verley Roger
Presidente
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9847 , F 91, S 8, H M 55188, I/A 40 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Consejero Delegado
- Resibois Thierry Rene Michel
Consejero
- Resibois Thierry Rene Michel
Presidente
- Resibois Thierry Rene Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9847 , F 90, S 8, H M 55188, I/A 39 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-28
Información de RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL
Mostramos los datos de RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RESIBOIS THIERRY RENE MICHEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos