REQUENA ROMERO LAURA
Informe ejecutivo de REQUENA ROMERO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE REQUENA ROMERO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIX SCM PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 31/05/2019 | |
ELIX ADVICE SL | Apoderado Solidario | 28/05/2019 |
VINCULACIONES DE REQUENA ROMERO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA ROMERO LAURA
Empresa: EXCELSENSE SL
Apoderado Solidario
- Escofet Puy Daniel
- Guillen Dominguez David
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45324 , F 198, S 8, H B 484209, I/A 9 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-08
Empresa: ELIX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37580 , F 147, S 8, H B 276184, I/A 12 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: ELIX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37580 , F 147, S 8, H B 276184, I/A 11 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Empresa: ELIX SCM PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45876 , F 149, S 8, H B 501709, I/A 3 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Apoderado Solidario
- Ansotegui Perales Anna Maria
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46903 , F 194, S 8, H B 207388, I/A 21 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46903 , F 191, S 8, H B 207388, I/A 18 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Empresa: ELIX LCT MADRID SL
Apoderado Solidario
- Mendieta Avezuela Lorena
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33534 , F 53, S 8, H M 603625, I/A 15 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Empresa: ELIX LCT MADRID SL
Apoderado Solidario
- Mendieta Avezuela Lorena
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33534 , F 52, S 8, H M 603625, I/A 13 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Empresa: ELIX ADVICE SL
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37355 , F 65, S 8, H M 666069, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Apoderado Solidario
- Requena Romero Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46890 , F 191, S 8, H B 394820, I/A 15 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
VER MAS ACTOS
Información de REQUENA ROMERO LAURA
Mostramos los datos de REQUENA ROMERO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA ROMERO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos