REQUENA MORA ALBERT
Informe ejecutivo de REQUENA MORA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REQUENA MORA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REQUENA ADVOCATS SLP | Apoderado Solidario | 22/07/2016 |
VINCULACIONES DE REQUENA MORA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA MORA ALBERT
Empresa: REQUENA ADVOCATS SLP
Administrador Unico
- Requena Mora Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 21, S 8, H B 410439, I/A 8 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Empresa: XAICA 5700 SL
Administrador Unico
- Requena Mora Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42587 , F 223, S 8, H B 410439, I/A 7 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: XAICA 5700 SL
Apoderado Solidario
- Requena Mora Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42587 , F 222, S 8, H B 410439, I/A 5 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: XAICA 5700 SL
Administrador Solidario
- Requena Mora Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42587 , F 222, S 8, H B 410439, I/A 2 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Empresa: XAICA 5700 SL
Administrador Solidario
- Guiral Garcia Thais
- Requena Mora Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42587 , F 221, S 8, H B 410439, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Información de REQUENA MORA ALBERT
Mostramos los datos de REQUENA MORA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA MORA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos