REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ALMERIENSES REQUENA HNOS. SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2015 | 04/02/2016 |
REQUENA Y MARTINEZ SA | Secretario | 24/07/2012 | 06/07/2015 |
REQUENA Y MARTINEZ SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2012 | 06/07/2015 |
REQUENA Y MARTINEZ SA | Consejero | 24/07/2012 | 06/07/2015 |
REMA LUZ SL | Administrador Mancomunado | 08/09/2014 | |
INICIATIVAS RV ALMERIA SL | Administrador Mancomunado | 08/09/2014 |
VINCULACIONES DE REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
Administrador Mancomunado
- Requena Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 197, S 8, H AL 8687, I/A 8 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-04
Empresa: REQUENA Y MARTINEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Consejero
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Requena Lopez Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 8, S 8, H AL 2638,1 , I/ 23 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-04
Administrador Mancomunado
- Requena Lopez Angel
- Requena Lopez Carmen Maria
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 196, S 8, H AL 8687, I/A 7 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-04
Empresa: REQUENA GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 90, S 8, H AL 35916, I/A 6 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-04
Empresa: REMA LUZ SL
Administrador Mancomunado
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 186, S 8, H AL 12010, I/A 7 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-04
Empresa: REQUENA Y MARTINEZ SA
Consejero
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 5, S 8, H AL 2638,1 , I/ 17 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-04
Empresa: REQUENA Y MARTINEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Lopez Jose
- Requena Lopez Juan Manuel
- Requena Lopez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Requena Lopez Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 5, S 8, H AL 2638,1 , I/ 17 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-04
Información de REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA LOPEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos