REQUENA GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de REQUENA GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REQUENA GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPUSGER SL | Administrador Unico | 03/10/2019 | |
LEYBOLD OPTICS IBERICA SL | Presidente | 21/12/2010 | |
LEYBOLD OPTICS IBERICA SL | Consejero | 21/12/2010 | |
LEYBOLD OPTICS IBERICA SL | Apoderado | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE REQUENA GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA GARCIA ANTONIO
Empresa: CHIRLES SL
Administrador Mancomunado
- Requena Garcia Antonio
- Requena Garcia Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 57, S 8, H GR 5644, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-18
Empresa: SPUSGER SL
Administrador Unico
- Requena Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46620 , F 140, S 8, H B 525696, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Empresa: LEYBOLD OPTICS IBERICA SL
Apoderado
- Requena Garcia Antonio
Consejero
- Requena Garcia Antonio
Presidente
- Requena Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33387 , F 69, S 8, H B 231703, I/A 10 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Información de REQUENA GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de REQUENA GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos