REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELIAS BIOENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
Empresa: DELIAS BIOENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Montañes Rebled Manuel
- Repolles Pardo Jose Antonio
- Ros Monclus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 116, S 8, H Z 70437, I/A 1 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-50
Empresa: ALTOR 2012 SL
Administrador Solidario
- Fillola Vicente Mariano
- Repolles Pardo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 3, S 8, H Z 52740, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-50
Empresa: ALTOR 2012 SL
Administrador Solidario
- Fillola Vicente Mariano
- Repolles Pardo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 1, S 8, H Z 52740, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-50
Información de REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REPOLLES PARDO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos