REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MR CONSULTORES LEBRIJA SL | Administrador Unico | 15/02/2023 | |
AR REALTY SL | Administrador Unico | 22/11/2021 | |
AR REALTY SL | Socio Unico | 22/11/2021 | |
GESTIONES INMOREJIM SL | Administrador Unico | 07/11/2016 | |
REPISO ASESORES SL | Socio Unico | 02/03/2012 | |
REPISO ASESORES SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
Empresa: MR CONSULTORES LEBRIJA SL
Administrador Unico
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7197 , F 125, S 8, H SE134033, I/A 2 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-41
Empresa: MR CONSULTORES LEBRIJA SL
Administrador Solidario
- Falcon Sanchez Ana Isabel
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7197 , F 125, S 8, H SE134033, I/A 2 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-41
Empresa: MR CONSULTORES LEBRIJA SL
Administrador Solidario
- Falcon Sanchez Ana Isabel
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7197 , F 125, S 8, H SE134033, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-41
Empresa: AR REALTY SL
Administrador Unico
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7134 , F 160, S 8, H SE132425, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
Empresa: AR REALTY SL
Socio Único
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7134 , F 160, S 8, H SE132425, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
Empresa: GESTIONES INMOREJIM SL
Administrador Unico
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6276 , F 161, S 8, H SE111519, I/A 1 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-41
Empresa: REPISO ASESORES SL
Administrador Unico
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4684 , F 110, S 8, H SE 73951, I/A 4 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
Empresa: REPISO ASESORES SL
Nuevo Socio Único
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4684 , F 109, S 8, H SE 73951, I/A 3 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
Empresa: REPISO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Repiso Jimenez Antonio Manuel
- Vidal Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4684 , F 109, S 8, H SE 73951, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-41
Información de REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REPISO JIMENEZ ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos